|
5月17日,据人社部网站消息,国务院任免国家工作人员。其中显示:任命郑备(女)为国家发展和改革委员会副主任。
郑备曾任四川省副省长(资料图)
8 c; I8 Q3 W O) u# D; f) L0 e公开简历显示,郑备出生于1971年7月,四川成都人,中共党员,经济学博士,1992年7月参加工作。
7 ` c* e+ Z/ R5 C6 C: q" |% t6 I; J9 s6 r4 U6 `
曾任四川省发展和改革委员会副主任、党组成员,省妇联副主席,遂宁市委副书记、船山区委书记(兼任)等职。
' y- z! O% ~/ F$ v% \5 F# |' r& a: W' @5 A- o) R6 @) H
2018年7月任四川省妇联党组书记、主席,2020年任四川省发展改革委党组书记、主任。2023年1月任四川省副省长,至此番履新。- l6 H0 @( {2 q) E2 f; M
5 a: }! s. o) }0 A+ ^“上官汇”梳理发现,除郑备外,日前还有多位“70后”女性干部密集履新。
* r3 J" x3 u8 E# M& ^! I% E) T& h, ^* V, W
女副省长窦敬丽兼任新职$ ?* I2 G5 ]' A
) Q+ }& n' z6 O5 y% X$ k3 Q
近日,陕西省政府网站发布干部任免通知,任命窦敬丽为杨凌农业高新技术产业示范区管理委员会主任(兼)。
窦敬丽曾于2023年1月升任陕西省副省长(资料图)' U% N) r9 _+ N5 i( V% ^4 ^" w, g
5 x! N5 n5 S6 T4 l L3 C$ u y
公开简历显示,窦敬丽出生于1970年3月,山东东平人,中共党员,在职研究生,中国农业大学土地资源管理博士。" o7 B# ~& Q! L3 L2 D `4 @4 l
7 T7 ]* N* @1 o4 K3 T, U
窦敬丽2008年底任国土资源部土地利用管理司副司长。2016年4月派驻西安,担任国家土地督察西安局局长、分党组书记。& @5 C3 \9 |. S& q
8 z/ O3 h E% s1 O9 C: k
2018年12月任国家自然资源督察西安局局长,后同时担任党组书记。2022年调任陕西省自然资源厅厅长,2023年1月升任陕西省副省长,并继续兼任省自然资源厅厅长至今年1月。
$ m; y, w# R, B/ C! K: j. g/ }: T {! P* v8 G0 m
此前兼任杨凌农业高新技术产业示范区管理委员会主任的是陕西省原副省长钟洪江,他已于去年10月进京履新中华全国总工会副主席、书记处书记、党组成员。
( r7 O. X- ]2 G ]+ y, k
3 A4 z9 z+ W o$ ^吴静任银川市副市长
. Y% w* G! C+ N$ t( ^ s6 m. b. Y' u! V- u- P7 x* V
日前,“上官汇”查询银川市政府官网发现,“市政府领导”栏目更新显示,吴静已任银川市人民政府副市长、党组成员。
吴静已任银川市人民政府副市长、党组成员(资料图)$ \) ^9 U" f5 t& t2 J
3 w( B" ]8 D0 q9 `+ R: T( l公开信息显示,吴静出生于1972年10月,宁夏党校研究生学历,中共党员。2 j% O" G( z* e5 H3 ]1 ] U+ O
% H; k% m- r9 e- ]% X/ _曾任银川市财政局副局长,贺兰县委常委、组织部部长,银川市委组织部副部长、老干部局局长等职。+ c2 S0 r3 J' a3 {
; o! b# j) v, Q- C2021年任银川市财政局党组书记、局长,今年5月,宁夏区委组织部发布任前公示,吴静拟提名为地级市副市长人选,至此番履新。
9 f, g6 \$ x6 R9 i4 |3 [7 T: A( R$ E! z# i3 H
钟晓敏任上海市文旅局党组书记
3 D% K3 S7 Q' [ v
4 H0 d+ V0 @0 s5 N J据澎湃新闻报道,5月19日,2024“5·19中国旅游日”上海市主题活动在上海城市规划展示馆举行,上海市文化和旅游局党组书记钟晓敏出席。
) @! s/ R: O$ z; m. O9 ~1 w: E
# |0 r2 k, n; `+ `, Z1 r此消息显示,钟晓敏已任上海市文旅局党组书记。
钟晓敏已任上海市文旅局党组书记(资料图)! v% n4 N$ o2 A; U1 x3 U+ C
* z' F. h4 f/ e: s2 L
公开信息显示,钟晓敏出生于1972年10月,籍贯浙江萧山,在职研究生学历,法学博士学位,1995年7月参加工作,中共党员。
O" m0 J) l4 N* C
3 L; y* O/ T; f2 P+ B; s3 p曾任上海市长宁区委常委、副区长,长宁区委常委、副区长、区政府党组副书记、一级巡视员等职。8 c6 {* j( [7 F% z' ]; a3 N
! R" m* k9 x X6 I9 u2 P( e# l2021年2月任上海市台办主任,至此番履新。1 ~ d: M9 \& ^1 ~! p
. O; `0 ^! J+ y$ w5 x0 B7 x
|
|